André Coyné e Liliane Jover
- PT/AUEVR/CRUSEI/A/0002/0001/0001/0003/0097
- Documento simples
- [2010-11-01?? - 2010-11-30??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Retrato de André Coyné e Liliane Jover, junto a notas autógrafas de Liliane Jover, Alex Wassilieff e André Coyné de Novembro 2010.
[Wassilieff, Alex]
Angola, Cabinda
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0052
- Documento simples
- [1958-01-01?? - 1958-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Angola, Camabatela
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0050
- Documento simples
- [1957-01-01?? - 1957-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Camabatela, Angola, 1957.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Angola, Malange
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0048
- Documento simples
- [1952-01-01?? - 1952-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Angola, Moçâmedes
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0049
- Documento simples
- [1955-01-01?? - 1955-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Angola, Zavula
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0051
- Documento simples
- [1957-09-01?? - 1957-09-30??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Zavula, Angola, Setembro 1957.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
António Paulo Tomaz
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0023
- Documento simples
- [1946-07-01?? - 1946-07-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Retrato de António Paulo Tomaz. Julho 1946.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
António Paulo Tomaz
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0025
- Documento simples
- [1938-01-01?? - 1943-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Retrato de António Paulo Tomaz.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
António Paulo Tomaz
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0024
- Documento simples
- [1948-01-01?? - 1948-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Retrato de António Paulo Tomaz. [Mosteiro da Batalha], 1948.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
[António Paulo Tomaz?]
- PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0178
- Documento simples
- 1949-08-21
Parte de Cruzeiro Seixas
Retrato de [António Paulo Tomaz?]. S. Martinho do Porto, Agosto 1949.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro