Cruzeiro Seixas e Carlos Alberto Fonseca da Silva
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0048
Documento simples
2013-08-29
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Carlos Alberto Fonseca da Silva, à direita. Vila Nova de Famalicão, Rua Cruzeiro Seixas, 29 Agosto 2013.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Carlos Calvet
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0049
Documento simples
[2000-01-01?? - 2010-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Carlos Calvet, à direita.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Carlos Eurico da Costa
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0052
Documento simples
[1988-01-01?? - 1988-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Carlos Eurico da Costa, à direita. [Sesimbra, 1988].
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Carlos Eurico da Costa
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0053
Documento simples
[1991-05-01?? - 1991-05-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Carlos Eurico da Costa, à direita. Sesimbra, Maio 1991.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Carlos Eurico da Costa
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0051
Documento simples
[1988-01-01?? - 1988-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Carlos Eurico da Costa, à direita. Sesimbra, 1988.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Carlos Fernandes
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/A/0002/0001/0001/0003/0019
Documento simples
[1984-06-01?? - 1984-10-31??]]
Parte de Cruzeiro Seixas
Retrato de Seixas e Carlos Alberto Fernandes [na "Caverna"], junto a carta deste datada de 5 de Maio 1985.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Eduardo Tomé
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/A/0002/0001/0001/0003/0093
Documento simples
[2005-01-01?? - 2005-04-30??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Eduardo Tomé [na residência daquele, por ocasião da visita dos amigos de Cuenca a Lisboa]. Fotografia junto a carta de Juan Carlos Valera de Abril 2005.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Eduardo Tomé
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0054
Documento simples
[1994-01-01?? - 1994-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Eduardo Tomé.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Eugenio Granell
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0319
Documento simples
[1995-01-01?? - 2000-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Eugenio Granell, à esquerda. [Madrid].
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Cruzeiro Seixas e Eugenio Granell
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0003/0055
Documento simples
[1990-01-01?? - 1999-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Cruzeiro Seixas e Eugenio Granell, à esquerda.
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro