Azulejos numa praça do centro de Havana
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/A/0002/0001/0001/0001/0012
Documento simples
[2000-01-01?? - 2000-01-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Azulejos numa praça do centro de Havana. Junto a carta de Manolo Mateos datada de 6 de Março 2001 e nota alusiva à viagem realizada em Janeiro do ano anterior.
[Mateos, Manolo]
Bairro Alto
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0097
Documento simples
[1990-01-01?? - 1990-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro Alto
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0098
Documento simples
[1990-01-01?? - 1990-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro Alto
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0093
Documento simples
[1990-01-01?? - 2000-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro Alto
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0094
Documento simples
[1990-01-01?? - 1990-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro Alto
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0095
Documento simples
[1990-01-01?? - 1990-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro Alto
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0096
Documento simples
[1990-01-01?? - 1999-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro de Alfama
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0089
Documento simples
[1990-01-01?? - 2000-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro de Alfama
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0091
Documento simples
[1998-01-01?? - 1998-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro
Bairro de Alfama
Adicionar à área de transferência
PT/AUEVR/CRUSEI/B/0007/0002/0092
Documento simples
[1999-01-01?? - 1999-12-31??]
Parte de Cruzeiro Seixas
Seixas, Artur Manuel Rodrigues do Cruzeiro