-
1 nota autógrafa em cartão timbrado, de António Gonçalves, Adjunto do Diretor Artístico, não datada;
-
1 nota autógrafa em cartão timbrado, não datada, assinatura não identificada;
-
1 nota autógrafa em cartão timbrado, datada de 31 de Maio??, de Alexandre Magalhães (membro do Conselho de Administração?) e cópia anexa de carta enviada a Natália Segarra em 2001-10-01;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de José Peixoto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, datada de 2002-03-05 e cópia anexa de email de Sasha Vlad de 3 de Março;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de José Peixoto, Presidente do Conselho Executivo, datada de 2003-02-27 e carta autógrafa anexa de João ??, em papel timbrado, de 2003-02-28;
-
1 nota autógrafa em cartão timbrado de Pedro? Barbosa, datada de 2006-03-02;
-
1 nota autógrafa em cartão timbrado de José Peixoto, não datada, eventualmente expedida em 2005-06-01;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de José Peixoto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, datada de 2006-12-07 e convite anexo para exposição de Eurico Gonçalves;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de José Peixoto, Vice-Presidente do Conselho de Administração, datada de 2006-12-27;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de Pedro Álvares Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, datada de 2007-07-12;
-
1 telegrama de condolências por ocasião do falecimento de Eduardo Tomé, em representação da Fundação Pedro Álvares Ribeiro/José Peixoto/António Gonçalves, expedido em 2008-09-25;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de António Gonçalves, Diretor Artístico, datada de 2009-09-23 e carta anexa de Perfecto Cuadrado de 2009-08-18;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de António Gonçalves, Diretor Artístico, datada de 2009-10-26;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de António Gonçalves, Diretor Artístico, datada de 2009-10-27;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de António Gonçalves, Diretor Artístico, datada de 2009-11-09;
-
1 nota autógrafa de António Gonçalves em cartão timbrado, datada de 2010-03-17;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de Pedro Álvares Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, datada de 2010-07-14 e minutas anexas de Contrato de Permuta/3 folhas, de Acordo de Autorização para Edição Gráfica de 8 serigrafias/4 folhas e um cartão timbrado/Mamie Residencial de Idosos, Lda. com apontamentos de Cruzeiro Seixas;
-
1 carta datilografada em papel timbrado com assinatura autógrafa de António Gonçalves, Diretor Artístico, composta por 3 folhas, datada de 2011-05-17 e nota autógrafa/post scriptum, em cartão timbrado, da mesma data;
-
1 cópia de carta de Cruzeiro Seixas para o Conselho de Administração, datilografada com assinatura autógrafa, datada de 2007-01-13;
-
1 cópia de carta de Cruzeiro Seixas para Pedro Álvares Ribeiro, Presidente do Conselho de Administração, datilografada com assinatura autógrafa, composta por 2 folhas, datada de 2010-06-16;
-
5 envelopes timbrados/Fundação Cupertino de Miranda